HERTFORDSHIRE HEARING ADVISORY SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides practical help and advice to people affected by hearing loss. Our volunteers help people in supported housing with hearing aid maintenance/advice. Our Equipment Service helps with alerting, amplifying and telephone equipment. Hearing Support Services in Hertfordshire, Bedfordshire and Suffolk Hearing Advisory Service, and West Northants pilot support NHS hearing aid users.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £313,617 o 5 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barnet
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Enfield
- Essex
- Luton
- Suffolk
- Swydd Hertford
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
- BEDFORDSHIRE HEARING ADVISORY SERVICE (Enw gwaith)
- HHAS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Ian Jarvis | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Julie Bayford | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
James Bole | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||
Claire Oliver | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
DENNIS LESLIE FURNELL | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL STOKER | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220.85k | £285.08k | £284.79k | £298.28k | £344.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £233.33k | £240.10k | £269.52k | £317.37k | £341.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £199.87k | £228.57k | £258.79k | £271.49k | £313.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Mawrth 2023 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Mawrth 2023 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26 MAY 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 SEP 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 NOV 2016 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 JUN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY IS ESTABLISHED TO RELIEVE THOSE PEOPLE SUFFERING FROM:- (A) HEARING IMPAIRMENT; (B) DEAFNESS; (C) DEAFBLINDNESS, (D) SIGHT IMPAIRMENT; AND (E) BLINDNESS AND ASSOCIATED CONDITIONS AS WELL AS TO RELIEVE CARERS FOR PEOPLE WITH SUCH CONDITIONS.
Maes buddion
HERTFORDSHIRE AND BEDFORDSHIRE INCLUDING LUTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hertfordshire Hearing Advisory Service
Unit 25 & 26A
Weltech Business Centre
Ridgeway
WELWYN GARDEN CITY
Hertford
- Ffôn:
- 01707 324582
- E-bost:
- info@hhas.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window