OCTAVE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Mai 2000: Cofrestrwyd
- 06 Mai 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2004 | 30/09/2005 | 30/09/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.33k | £101 | £1 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.19k | £242 | £30 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | 31 Gorffennaf 2007 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2005 | 05 Gorffennaf 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2004 | 27 Gorffennaf 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE ON 10 APRIL 2000.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE TRUST ARE TO RELIEVE SICKNESS IN ANY FORM AND IN PARTICULAR THOSE CONDITIONS WHICH PREVENT THOSE WHO PERFORM IN THE ARTS FROM DOING SO AND TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS GENERALLY AND IN PARTICULAR IN THE FIELD OF PERFORMING ARTS (THE "OBJECTS")
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window