Hanes ariannol KINGS HEATH PLAYCARE

Rhif yr elusen: 1063463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £216.03k £192.88k £276.71k £291.76k £345.05k
Cyfanswm gwariant £210.77k £220.92k £276.28k £291.69k £319.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.38k N/A N/A N/A N/A