Ymddiriedolwyr FFESTINIOG RAILWAY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1064178

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM COLE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Barnabas Webster Frith | Ymddiriedolwr | 04 May 2024 |
|
|
||||
Roger David Bentley | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Catherine Marie Knowles | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|||||
Colin Michael Tucker | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Lyn Gore Graham-Taylor | Ymddiriedolwr | 04 July 2020 |
|
|
||||
Nigel Clifford Smith | Ymddiriedolwr | 02 May 2015 |
|
|
||||
PHILIP JAMES HAWKINS JP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM PAUL BOND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.