Hanes ariannol AMALA TRUST
Rhif yr elusen: 1063194
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.74k | £98.51k | £73.82k | £63.75k | £35.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.66k | £81.91k | £66.85k | £68.28k | £63.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.