THE RIBA EDUCATION FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ex Gratia Payments and Maintenance Grants to Students of Architecture who are experiencing financial hardship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Mai 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 210566 ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS
- 28 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
- 22 Mai 2014: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.77k | £17.01k | £31.54k | £236.69k | £27.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.48k | £36.10k | £23.60k | £57.52k | £50.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 07 Awst 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 07 Awst 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 16 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | 16 Hydref 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 28 Gorffennaf 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | 28 Gorffennaf 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26TH JUNE 1997
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROMOTION OF EDUCATION AND RESEARCH GENERALLY AND IN PARTICULAR (1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS OF ARCHITECTURE AND TO AWARD SCHOLARSHIPS AND GRANTS IN CONNECTION THEREWITH (2) THE PROMOTION OF EDUCATION IN ARCHITECTURE GENERALLY AND TO AWARD GRANTS TO ARCHITECTS AND OTHER PERSONS IN CONNECTION THEREWITH (3) THE PROMOTION OF RESEARCH TO IMPROVE THE GENERAL PRACTICE OF ARCHITECTURE (4) THE ADVANCEMENT OF HISTORICAL RESEARCH TO IMPROVE THE EDUCATION OF ARCHITECTS (V) THE DISSEMINATION OF TEACHING OR THE RESULTS OF RESEARCH CONCERNING ARCHITECTURE (B) THE RELIEF OF POVERTY OF PERSONS GENERALLY AND IN PARTICULAR OF THOSE PERSONS ENGAGED IN OR WHO ARE PREPARING TO ENTER THE PROFESSION OF ARCHITECTURE.
Maes buddion
GREATER LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window