Hanes ariannol THE ROYAL SCOTTISH COUNTRY DANCE SOCIETY SHEFFIELD BRANCH

Rhif yr elusen: 1065106
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.57k £2 £3.86k £5.12k £5.54k
Cyfanswm gwariant £8.22k £2.12k £4.33k £5.26k £5.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A