Hanes ariannol MARK GOLDBERG CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1063351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.68k £5.32k £8.38k £2.36k £9.91k
Cyfanswm gwariant £3.80k £3.24k £2.39k £36.25k £32.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A