Dogfen lywodraethu CARERS CENTRE SA LTD
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/04/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/10/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/08/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/08/2015 as amended on 09 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SERVICES AND SUPPORT TO CARERS, THEIR FAMILIES AND OTHER PEOPLE THEY CARE FOR. (BASED IN THE LONDON BOROUGH OF BARKING AND DAGENHAM AND ADJOINING AREAS OR SUCH OTHER AREAS AS THE COMPANY MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE)
Maes buddion
(BASED IN THE LONDON BOROUGH OF BARKING AND DAGENHAM AND ADJOINING AREAS OR SUCH OTHER AREAS AS THE COMPANY MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE)
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.