Hanes ariannol ASIAN COMMUNITY SERVICES (GRAVESHAM)

Rhif yr elusen: 1063833
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £7.13k £3 £3 £3 £3
Cyfanswm gwariant £7.04k £388 £41 £0 £30
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A