BEATING BOWEL CANCER
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Beating Bowel Cancer is the support and campaigning charity for everyone affected by bowel cancer. We provide vital practical and emotional help ? on the phone, digitally and face to face. We run the UK?s only nurse-led specialist helpline and bring patients together to share invaluable experience and support, through our website, social media and major events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 05 Hydref 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1071038 BOWEL CANCER UK
- 25 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
- 05 Hydref 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- BEATING BOWEL CANCER: AWARENESS,EDUCATION AND SUPPORT (Enw gwaith)
- BEATING BOWEL CANCER AWARENESS, EDUCATION AND SUPPORT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.34m | £2.01m | £1.68m | £1.15m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £2.34m | £2.10m | £1.36m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.83k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.73m | £1.35m | £1.05m | £632.60k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £536.81k | £535.03k | £494.06k | £376.78k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £74.62k | £121.98k | £129.23k | £102.01k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.01k | £3.43k | £1.12k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £36.85k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | £17.74k | £41.12k | £190 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £867.08k | £1.16m | £947.35k | £652.25k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £1.18m | £1.15m | £711.73k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.31k | £9.94k | £10.60k | £5.58k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 21 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2018 | 26 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2018 | 26 Medi 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 18 Medi 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 18 Medi 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/05/1997 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 8/10/99 & 5/10/2010 AND SPECIAL RESOLUTIONS DATED 17/7/1997, 11/05/2006 AND 11/02/2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY IS ESTABLISHED TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, INCLUDING MEDICAL PRACTITIONERS, IN ALL ASPECTS OF COLORECTAL CANCER , INCLUDING BY PROMOTING RESEARCH INTO ITS CAUSES, PREVENTION, TREATMENT AND CURE; TO RELIEVE PERSONS SUFFERING FROM COLORECTAL CANCER; AND TO RELIEVE THOSE PERSONS, THEIR FAMILIES AND ACQUAINTANCES BY THE PROVISION OF COUNSELLING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window