Hanes ariannol MERSEYSIDE SOCIETY FOR DEAF PEOPLE
Rhif yr elusen: 1065021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £997.52k | £818.13k | £940.56k | £1.08m | £968.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £890.68k | £804.51k | £829.83k | £968.71k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £425.96k | £436.10k | £423.42k | £501.83k | £430.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £900 | £3.11k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.27k | £48.99k | £37.82k | £63.47k | £6.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £917.35k | £728.08k | £840.62k | £940.24k | £877.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £59.90k | £41.06k | £55.17k | £68.38k | £75.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £6.96k | £3.21k | £9.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.52k | £5.01k | £13.00k | £48.43k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £543.80k | £804.51k | £829.83k | £968.71k | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £346.88k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.76k | £22.20k | £34.44k | £40.09k | £40.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £73.88k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.