ymddiriedolwyr THE RUACH CHAVURAH
Rhif yr elusen: 1065985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMELA WATSON | Ymddiriedolwr | 10 June 2013 |
|
|
||||
RINA ISAACSON | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|
||||
DAVID ROTH | Ymddiriedolwr | 29 May 2013 |
|
|
||||
David Maraney | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
LEONORA SAMUEL | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
JONATHAN WILFRED SAMUEL BA, OXON | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
JESSICA WYMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID BASH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYDIA BURMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID PAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NAOMI GOLDMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEXANDER MASSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE WOOLF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHY WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIVIENNE CATO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STUART LINKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET BERENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL PIERCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARA BENSUSAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACKIE DRAPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUSTIN SIMON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY WAINER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH ROTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JO WOOLF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN PAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN MARCUS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARA COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr IVAN KOPPEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.