WINDRUSH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
It celebrates the Caribbean men and women who served Britain in WWII and who also settled in the UK from 22 June 1948, having travelled on the ship Empire Windrush, and who helped to rebuild ; (2) promotes good race & community relations, works to eliminate discrimination and encourage equality of opportunity for all; (3) designs and deliver heritage and arts projects, programmes and initiatives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR TORRINGTON CBE | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
DIONE MCDONALD | Ymddiriedolwr | 20 December 2016 |
|
|
||||
PAULETTE VERONA FEURTADO | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.82k | £15.10k | £14.86k | £46.93k | £161.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.13k | £11.69k | £12.16k | £39.13k | £151.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Mawrth 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5TH NOVEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE GOOD RACE RELATIONS, ENDEAVOURING TO ELIMINATE DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE AND ENCOURAGING EQUALITY OF OPPORTUNITY BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS BY MAKING THE PUBLIC AWARE OF THE CONTRIBUTION TO PUBLIC SERVICES, COMMERCE, COMMUNITY SERVICE, TRADE UNION, SPORT, ENTERTAINMENT, THE ARTS, RACE RELATIONS, SOCIAL, CULTURAL AND OTHER ACTIVATES IN BRITAIN AND THE COMMONWEALTH, OF AFRICAN-AMERICAN SETTLERS AND THEIR DESCENDANTS, IN PARTICULAR WEST INDIAN SETTLERS WHO ARRIVED AT TILBURY DOCKS, ESSEX, ENGLAND ON 22 JUNE 1948 ON THE SHIP SS EMPIRE WINDRUSH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 BRAMDEAN GARDENS
LONDON
SE12 0NT
- Ffôn:
- 07941361997
- E-bost:
- windrush.project@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window