TYNEMOUTH PRIORY THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
During the season we produced four plays and a pantomime. Monthly meetings held for our members consisted of one-act plays and music. Throughout the year various social and fund-raising activities were arranged including weekly coffee mornings. The theatre was hired out on various occasions throughout the year. Funds received are used to maintain and improve our property.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
90 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Tyneside
Llywodraethu
- 24 Awst 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Lockey | Cadeirydd | 06 October 2016 |
|
|
||||
DAVID COOPER | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|||||
Helen Bowman | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Julie Hope | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Laurence Hill | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Kirsty Fiona Elspeth Jones | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||
Glen Kingston | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Rachel Hardy | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Alison Broughton | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
MATHEW HALL | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
Ann Leake | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.63k | £26.26k | £27.81k | £56.91k | £50.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.02k | £26.09k | £22.65k | £35.35k | £40.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 JULY 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 JULY 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT AND IMPROVEMENT OF GENERAL EDUCATION IN RELATION TO ALL ASPECTS OF THE ART OF DRAMA AND THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION OF SUCH ART
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tynemouth Priory Theatre
Percy Street
NORTH SHIELDS
NE30 4HA
- Ffôn:
- 0191 2575186
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window