Hanes ariannol YORKSHIRE SCULPTURE PARK
Rhif yr elusen: 1067908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.33m | £9.62m | £7.39m | £7.57m | £7.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.48m | £7.37m | £5.38m | £7.18m | £7.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.42m | £1.81m | £2.53m | £1.97m | £1.41m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £74.04k | £2.96m | £832.09k | £337.21k | £106.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.59m | £2.66m | £802.71k | £4.47m | £4.20m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.24m | £1.93m | £2.93m | £2.29m | £2.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41 | £0 | £0 | £13 | £114 | |
|
Incwm - Arall | £1.42m | £258.13k | £291.24k | £468.69k | £660.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.48m | £7.37m | £3.88m | £4.75m | £4.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £1.50m | £2.43m | £3.03m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £102.10k | £102.10k | £105.00k | £160.38k | £152.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.