ymddiriedolwyr YORKSHIRE SCULPTURE PARK
Rhif yr elusen: 1067908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER ALEXANDER CLEGG | Cadeirydd |
|
||||||
RICHARD WATTS | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|||||
Simon Robert Armitage CBE | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Dr Susan Stuart-Smith | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Saad Ahmed Qureshi | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Carolyn Mary Lord | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Merran Mcrae | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
JOHN EDWARD FOSTER CBE | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
||||
Rt Hon Alan Milburn | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.