Hanes ariannol THE FAMILY CENTRE FIELDWAY NEW ADDINGTON

Rhif yr elusen: 1064222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £92.04k £144.09k £84.40k £122.38k £54.51k
Cyfanswm gwariant £89.01k £116.33k £87.08k £92.26k £101.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £30.00k £46.94k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £89.50k £83.90k £59.00k £40.13k £1.00k