Hanes ariannol CRACKINGTON SURF LIFE SAVING CLUB

Rhif yr elusen: 1067574
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2005 01/04/2006 01/04/2007 01/04/2008 01/04/2009
Cyfanswm Incwm Gros £6.62k £4.35k £3.20k £5.41k £2.39k
Cyfanswm gwariant £4.96k £2.29k £3.77k £4.82k £3.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A