ymddiriedolwyr THE LOWFIELD HEATH WINDMILL TRUST
Rhif yr elusen: 1066964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JAMES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dominique Jemima Jane Firebrace | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Christopher John Buss | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Paul Douglas James | Ymddiriedolwr | 19 April 2019 |
|
|
||||
PETER CHARLES SUCHY | Ymddiriedolwr | 09 May 2012 |
|
|
||||
Dr Gerard Peter Moss | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.