Hanes ariannol MONMOUTH DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 1067653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.54m | £3.92m | £4.05m | £3.93m | £3.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.38m | £3.24m | £3.90m | £3.82m | £2.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.21m | £3.67m | £3.83m | £3.67m | £3.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £90.73k | £111.61k | £99.91k | £153.25k | £105.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.00k | £20.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £94.55k | £108.75k | £99.14k | £103.65k | £131.02k | |
|
Incwm - Arall | £123.62k | £1.32k | £23.81k | £6 | £1.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £386.70k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.36m | £3.22m | £3.89m | £3.80m | £2.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.32k | £16.75k | £15.91k | £18.48k | £18.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.06k | £60.00k | £54.91k | £47.14k | £71.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £154.36k | £161.65k | £0 | £164.65k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.32k | £16.75k | £15.91k | £18.48k | £18.93k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.