Hanes ariannol ST LAURENCE EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1063808
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.46m | £14.80m | £14.60m | £16.92m | £17.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.93m | £16.74m | £14.11m | £15.30m | £15.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £424.78k | £564.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £428.36k | £483.68k | £371.54k | £1.28m | £3.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.34k | £22.25k | £3.34k | £3.11k | £123.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.97m | £13.87m | £13.66m | £15.63m | £13.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.56k | £2.09k | £1.37k | £13.56k | £119.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £424.78k | £564.17k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £70.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.87m | £16.66m | £14.11m | £15.30m | £15.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.42k | £77.76k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £110.00k | £130.10k | £74.29k | £54.05k | £54.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.