ymddiriedolwyr ST LAURENCE EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1063808
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmund Anthony Craston | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|||||
ROBERT ARTHUR HALIFAX SWORD | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|||||
Jonathan Richard Lewis | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|||||
Nicholas Howard van Zeller | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Stephanie Garthwaite | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Sadler | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Richard Edmund Tams | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Martin Laurence Vander Weyer | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
SIR Julian BRAZIER | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Penelope Walkinshaw | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Dr Michael Anthony Clarke | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Martha Byrne Hill | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Edward Charles Awdeley Sparrow | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|||||
Barbara Matthews | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Burdell Robin | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.