Hanes ariannol WOODLANDS PRESCHOOL

Rhif yr elusen: 1063969
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014
Cyfanswm Incwm Gros £32.82k £20.79k £26.69k £30.55k £22.55k
Cyfanswm gwariant £19.65k £52.88k £31.72k £31.69k £31.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A