ymddiriedolwyr 2ND ST MARTINS SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1064119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Baseley Utting | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
James Alec Gordon | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Rebecca Tennant | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
David William Cripps | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Jemma Lewis | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Anna Cecilia Louise Young | Ymddiriedolwr | 07 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.