BETJEMAN MILLENNIUM PARK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ownership and management of a park for public uses, especially both the education of all age groups concerning local heritage and conservation issues and passive recreation, including drama and art.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,799 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 20 Awst 1997: Cofrestrwyd
- BETJEMAN MILLENNIUM PARK (Enw gwaith)
- LETCOMBE BROOK (WANTAGE) CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORA DAPHNE NUTTGENS | Cadeirydd | 10 July 2018 |
|
|
||||
Margaret Kingston | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Nathan Philip Cowieson | Ymddiriedolwr | 31 October 2021 |
|
|
||||
Dr Helena Whall | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||
TERENCE ANTHONY GASHE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN VANDORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.90k | £5.32k | £2.89k | £2.92k | £11.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.96k | £1.07k | £4.81k | £2.68k | £12.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | 164 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 23 Chwefror 2022 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 13 MAR 1997 AS AMENDED ON 22 JUN 1997 AS AMENDED ON 04 AUG 1998 AS AMENDED ON 24 NOV 2016 as amended on 24 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION PRESERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF A PUBLIC PARK AND OTHER RECREATIONAL AMENITIES FORMERLY KNOWN AS "WHEELERS ORCHARD") ANY OTHER LAND OR AMENITY AS SHALL OR MAY AT ANY TIME BE VESTED IN THE CHARITY: FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 3
Maes buddion
WANTAGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
55 Wallingford Street
WANTAGE
Oxfordshire
OX12 8AU
- Ffôn:
- 07813 984607
- E-bost:
- flora.nuttgens@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window