Hanes ariannol BANBURY ANIMAL RESCUE AND KINDNESS SERVICE

Rhif yr elusen: 1064556
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £42.00k £35.67k £29.52k £30.89k £42.64k
Cyfanswm gwariant £45.27k £58.13k £55.69k £55.67k £68.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0