Ymddiriedolwyr YMDDIRIEDOLAETH CILBEDLAM/DALE STREET TRUST
Rhif yr elusen: 1080499

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBIN WYN WILLIAMS | Cadeirydd | 17 July 2017 |
|
|||||||||
Femke Van Gent | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||||||
HEFIN WYN JONES | Ymddiriedolwr | 25 August 2023 |
|
|||||||||
Dr Mair Edwards | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||||||
Terrence Henry Thomas | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||||||
Peter Owen | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|
||||||||
Jayne Nicola Southgate | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||||||
Denise Owen | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|||||||||
Ella Susan Fisk | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|||||||||
SONIA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|||||||||
William Thomson Love | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|||||||||
SELWYN GEORGE HAYWARD BA,MScACMA | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||||||
GARETH HUGHES | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|
||||||||
SELWYN TREFOR WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.