LONDON CYCLING CAMPAIGN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotes cycling for the benefit of the public (by providing expert advocacy to improve cycling policy, and also by directly encouraging/enabling people to cycle) for health, fun, environmental, social and economic reasons.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,211,126
Roddion a chymynroddion | £403.77k | |
Weithgareddau elusennol | £807.35k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,209,432
Codi arian | £167.09k | |
Weithgareddau elusennol | £1.04m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £167.09k | |
Gwariant elusennol | £1.04m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.69k |
Pobl

18 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 14 Awst 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne King | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Natalie Lindsay | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Dr Nedah Darabi | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Sara Dowling | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Simon Clark | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Isabel Mathie | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
COLIN CROOKS | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Nicanor Hopkins | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Giulio Ferrini | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Eilidh Murray | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £942.77k | £946.77k | £1.37m | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £941.60k | £954.07k | £1.14m | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £320.13k | £90.17k | £11.41k | £6.58k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £190.42k | £235.90k | £237.55k | £575.28k | £403.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.89k | £15.83k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £869.59k | £691.04k | £709.22k | £792.26k | £807.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £303.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £958.85k | £848.07k | £856.00k | £1.03m | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £89.41k | £81.17k | £98.07k | £108.06k | £167.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.31k | £44.48k | £46.68k | £54.10k | £500.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £27.69k | £12.36k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.83k | £18.41k | £18.57k | £25.98k | £38.91k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £466.50k | £357.19k | £306.05k | £580.10k | £542.16k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £272.90k | £176.00k | £132.31k | £183.30k | £156.59k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Chwefror 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/03/1997 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 10/03/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/07/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/11/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/10/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/10/2015 as amended on 18 Oct 2018 as amended on 16 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE CYCLING FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE UNITED KINGDOM AS A MEANS OF FURTHERING THE FOLLOWING CHARITABLE PURPOSES: (I) THE PROMOTION OF PUBLIC HEALTH, (II) THE PROMOTION OF HEALTHY RECREATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, (III) THE PROMOTION OF PUBLIC SAFETY PARTICULARLY ON THE HIGHWAYS, (IV) THE RELIEF OF THE NEEDS OF PEOPLE WITH MENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES. (V) THE PROMOTION OF THE CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND (VI) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY WHATEVER MEANS THE BOARD THINK FIT, INCLUDING THE PROVISION OF CYCLING FACILITIES, SERVICES, TRAINING, EDUCATIONAL ACTIVITIES, AND LOBBYING AND CAMPAIGNING IN MATTERS RELATING TO CYCLING AND OTHER FORMS OF TRANSPORT.
Maes buddion
IN THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
London Cycling Campaign RH.206
The Record Hall
16-16A Baldwins Gardens
LONDON
EC1N 7RJ
- Ffôn:
- 02072349310
- E-bost:
- Tom.Fyans@lcc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window