THE EARDISLAND DOVECOTE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintenance of unique two storey Georgian Dovecote open every day free providing local heritage displays and small not for profit community shop, free car park, Englands oldest AA telephone kiosk and riverside picnic area. All maintained by volunteers. Trust does not have sufficient resources to provide grants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 22 Hydref 1997: Cofrestrwyd
- EARDISLAND DOVECOTE TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Butters | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Peter Atkinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Hugh Maclean Vernon | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
SHELLEY CONNOP | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.58k | £1.98k | £260 | £1.87k | £1.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £845 | £2.92k | £50 | £3.79k | £1.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 29 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 11 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 JULY 1997
Gwrthrychau elusennol
T PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING EARDISLAND; TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT; TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARCHITECTURE, HISTORY AND GEOGRAPHY OF THE AREA BENEFIT; TO ACQUIRE THE EARDISLAND MANOR HOUSE DOVECOTE AND ANY OTHER LAND OR PROPERTY. SPECIFICALLY, THE TRUSTEES SHALL HOLD A TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE OBJECT OF ACQUIRING AND HOLDING THE HISTORIC BUILDING OF THE EARDISLAND MANOR HOUSE DOVECOTE AND PRESERVING IT FOR FUTURE GENERATIONS OF PARISHIONERS AND VISITORS ALLOWING PUBLIC ACCESS TO IT AND DISPLAYING THE HISTORY OF THE BUILDING AND UTILISING IT AS AN INFORMATION CENTRE FOR THE VILLAGE AND SURROUNDING AREA.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Oaks
Eardisland
LEOMINSTER
Herefordshire
HR6 9BG
- Ffôn:
- 01544388692
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window