BATH UNIT FOR RESEARCH IN PAEDIATRICS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting and advancing medical knowledge, education and research for medical purposes into sickness and disease of children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 21 Awst 1997: Cofrestrwyd
- BURP (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR JOHN PAUL OSBORNE MD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Finbar Joseph O'CALLAGHAN | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||
Dr PETER THOMAS RUDD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.08k | £5.12k | £3.78k | £3.67k | £4.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £991 | £22.27k | £66.82k | £57.91k | £23.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 27 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 04 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 JULY 1997
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE MEDICAL KNOWLEDGE, EDUCATION AND RESEARCH FOR MEDICAL PURPOSES INTO SICKNESS AND DISEASE IN CHILDREN, THE PREVENTION AND TREATMENT THEREOF, THE REHABILITATION, DEVELOPMENT, ASSESSMENT OF HIGH RISK CHILDREN, ROUTINE CHILD HEALTH ASSESSMENT, THE DEVELOPMENT OF TECHNIQUES IN DIAGNOSIS, PREVENTION, TREATMENT AND ASSESMENT OF CHILDREN MENTALLY AND/OR PHYSICALLY HANDICAPPEDD
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL UNITED HOSPITAL
COMBE PARK
BATH
BA1 3NG
- Ffôn:
- 01225824218
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window