Hanes ariannol SHINEY ADVICE AND RESOURCE PROJECT

Rhif yr elusen: 1065786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £281.18k £411.99k £444.46k £201.64k £454.76k
Cyfanswm gwariant £249.42k £288.93k £372.94k £407.27k £504.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £93.99k £204.92k £172.00k £86.00k £183.66k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £41.54k £108.51k £143.66k £86.51k £82.21k