Hanes ariannol BACKUP NORTH WEST
Rhif yr elusen: 1064698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £2.23m | £2.51m | £2.59m | £3.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.13m | £2.21m | £2.34m | £2.78m | £3.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £418.79k | N/A | £524.00k | N/A | £471.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £418.79k | £495.92k | N/A | £13.59k | £22.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.93k | £30.08k | £15.49k | £17.10k | £76.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £47.76k | £52.10k | £28.02k | £50.64k | £53.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.02m | £2.15m | £2.47m | £2.52m | £3.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £780 | £2.97k | £1.63k | £901 | £722 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.11m | £2.19m | £2.34m | £2.77m | £3.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.36k | £19.99k | £5.75k | £11.54k | £30.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £40.71k | £95.67k | £88.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.