ymddiriedolwyr OAKLEAF ENTERPRISE
Rhif yr elusen: 1064524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Michael LLoyd | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|||||
Anthony Lillyman | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Stephen Michell | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
ANGELA GOODWIN | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|||||
Richard Maybury | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Mark Harrison | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
Philip Bevan | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Lorraine Andrews | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
James William Kindell | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.