Hanes ariannol THE OLD ALRESFORD PLACE TRUST

Rhif yr elusen: 1065509
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2007 31/12/2008 30/06/2010
Cyfanswm Incwm Gros £169.32k £153.94k £12.82k £162.27k £181.11k
Cyfanswm gwariant £203.31k £175.02k £96.62k £328.13k £280.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A