GFA World

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's objectives and principal activities for the year under review were raising support for missionaries and compassion ministries in Asia and educating and mobilising the Church in the United Kingdom and Europe. Our governors believe that these objectives and activities exceed the general guidelines for public benefit set by the Charity Commission.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,450,140
Roddion a chymynroddion | £2.43m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £23.69k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,594,456
Codi arian | £495.35k | |
Weithgareddau elusennol | £1.10m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £495.35k | |
Gwariant elusennol | £1.10m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £855.68k |
Pobl

7 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1055406 THE SANCTUARY CHARITABLE TRUST
- 07 Hydref 1997: Cofrestrwyd
- Gospel for Asia UK (Enw gwaith)
- GFA WORLD (Enw blaenorol)
- GOSPEL FOR ASIA (UK) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN KIRIK | Cadeirydd | 18 June 2016 |
|
|
||||
Rev Marcus John Reginald Nelson | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Rev STEPHEN NICHOLS | Ymddiriedolwr | 18 June 2016 |
|
|
||||
REV PAUL ROBERT BLACKHAM | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
PAUL JONATHAN THOMSON | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
DANIEL PUNNOSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £1.58m | £1.49m | £1.25m | £2.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £400.80k | £2.11m | £441.52k | £2.44m | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.37m | £1.57m | £1.48m | £1.25m | £2.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.22k | £1.99k | £6.64k | £8.17k | £23.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £88.00k | £0 | £265.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £1.71m | £0 | £1.91m | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £316.23k | £326.84k | £369.55k | £531.45k | £495.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £84.57k | £73.62k | £71.98k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £15.41k | £18.84k | £54.50k | £266.30k | £224.80k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £88.00k | £88.00k | £353.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.73m | £1.19m | £2.12m | £721.62k | £1.35m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £22.16k | £19.43k | £33.61k | £33.54k | £27.26k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 SEPTEMBER 1997 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04 JUL 2017 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13 DEC 2017 as amended on 13 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 2.1.1 TO RELIEVE OR PREVENT FINANCIAL HARDSHIP AND SUFFERING ANYWHERE IN THE WORLD BY MEANS INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO): (A) PROVIDING EDUCATION AND TRAINING; (B) PROVIDING GRANTS, GOODS AND SERVICES; (C) PROVIDING EMERGENCY AND ONGOING SUPPORT TO PEOPLE AFFECTED BY CONFLICT OR DISASTER; (D) EDUCATING, ENGAGING WITH AND MOBILISING PEOPLE IN THE UNITED KINGDOM AND OTHER COUNTRIES CONCERNING SUCH HARDSHIP AND SUFFERING; 2.1.2 TO ADVANCE HEALTH AND RELIEVE SICKNESS ANYWHERE IN THE WORLD; 2.1.3 TO PROMOTE AND ENABLE EDUCATION, ESPECIALLY AMONGST THOSE WITH LIMITED OR NO ACCESS TO IT; 2.1.4 TO PROMOTE AND UPHOLD THE PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN FAITH THROUGHOUT THE WORLD INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO): (A) SUPPORTING INDIGENOUS CHRISTIANS AND THEIR EFFORTS TO DEMONSTRATE THE LOVE OF CHRIST, ESPECIALLY IN FULFILLING OBJECTIVES 2.1.1, 2.1.2, AND 2.1.3; (B) IN THE UNITED KINGDOM AND OTHER COUNTRIES PARTICULARLY THROUGH TEACHING AND THROUGH DISTRIBUTING LITERATURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
122 Braymere Road
Hampton Centre
PETERBOROUGH
PE7 8NB
- Ffôn:
- 01244668029
- E-bost:
- info@gfauk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window