ymddiriedolwyr ENGLAND AND WALES BLIND GOLF
Rhif yr elusen: 1064829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Large | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|||||
John William Kennedy | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Mark Robert Cameron Macdonald | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Peter William Edward Smith | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Kathleen Weir | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Jason William Bastable | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Andrew Richard Gilford | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Diana Valerie Daniels | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
JOHN PATRICK EAKIN | Ymddiriedolwr | 28 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.