EAST LONDON COMMUNITY LAW SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1.Provide free advice, information and representation to asylum seekers, refugees, migrants and others in matters of asylum, immigration, housing, debt ,welfare benefits, hate crime and domestic violence, education, training and employment. 2. Low rate fee paying service in imigration is available for clients, who are not eligible for public funding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 08 Medi 1997: Cofrestrwyd
- REFUGEE ADVICE CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr QADIR BAKHSH MBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Clive Raymond Lucking | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Robert Frimeong Manso | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||
SAID AWEYS | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
||||
Dr ABDUL QAYYUM SHEIKH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.22k | £63.69k | £32.69k | £29.15k | £34.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.37k | £38.96k | £35.80k | £34.24k | £34.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.63k | £8.53k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15TH MAY 1997 AND AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME 26 MARCH 2010.
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF POVERTY OF ASYLUM SEEKERS, REFUGEES, MIGRANTS AND OTHER MEMBERS OF THE COMMUNITY WITH RESTRICTED INCOME WHO ARE RESIDENT IN GREATER LONDON BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH FREE AND CONFIDENTIAL ADVICE, ASSISTANCE, REPRESENTATION, COUNSELLING, TRANSLATING AND INTERPRETING SERVICES IN MATTERS OF ASYLUM, IMMIGRATION, MONEY, DEBTS, WELFARE BENEFITS, HOUSING, HEALTH, EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT; (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROVISION OF VOCATIONAL TRAINING AND ENGLISH LANGUAGE CLASSES.
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DAHIR COMMUNITY HOUSE
702 HIGH ROAD LEYTON
LONDON
E10 6JP
- Ffôn:
- 02085581865
- E-bost:
- Finance.admin@elclas.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window