ymddiriedolwyr GLOBAL JUSTICE NOW TRUST
Rhif yr elusen: 1064066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (119 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGGIE PANKHURST | Cadeirydd | 17 July 2012 |
|
|
||||
Rachael Stokes | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|||||
Sunit Bagree | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Stephen Patrick Rolfe | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Adrian Lance | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|
||||
Nicola Faith Ansell | Ymddiriedolwr | 11 July 2015 |
|
|
||||
Andrew James Taylor-Dawson | Ymddiriedolwr | 02 November 2011 |
|
|
||||
ROGER MILLER | Ymddiriedolwr | 12 February 1975 |
|
|
||||
JOHN DUNCOMB HOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH JOY HIROM | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.