CHARIOTTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We supply transport for people with disabilities to maintain their independence. With wheelchair adapted vehicles. All drivers are trained and checked voulunteers. Getting people out can help with social isolation and loneliness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £36,219 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Wrecsam
Llywodraethu
- 22 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen James Harvey | Cadeirydd | 07 December 2024 |
|
|
||||
Keith Robinson | Ymddiriedolwr | 16 November 2018 |
|
|
||||
Gillian Eastwood | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
ALAN STORY | Ymddiriedolwr | 19 February 2015 |
|
|
||||
RAYMOND STANLEY DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £128.06k | £70.88k | £87.41k | £126.69k | £114.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.60k | £105.89k | £117.40k | £125.45k | £128.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.10k | £36.46k | £30.46k | £43.74k | £36.22k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 14 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 14 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 09 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 09 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31 OCTOBER 1995 AS AMENDED 8 APRIL 1997 AND 27 NOVEMBER 1997 AND 24 NOVEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROVIDE A COMMUNITY TRANSPORT SCHEME FOR ANYONE LIVING WITHIN THE COUNTY BOROUGH OF WREXHAM WHO IS UNABLE OR HAS DIFFICULTY IN USING EXISTING PUBLIC TRANSPORT, BECAUSE OF DISABILITY OR ILL HEALTH. B) TO HELP PEOPLE WITH DISABILITIES/ SENSORY IMPAIRMENT TO RETAIN INDEPENDENCE AND OPPORTUNITIES THROUGH TRANSPORT APPROPRIATE TO THEIR INDIVIDUAL NEEDS.
Maes buddion
COUNTY BOROUGH OF WREXHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chariotts
Unit 29
Whitegate Industrial Estate
Whitegate Road
WREXHAM
LL13 8UG
- Ffôn:
- 01978312888
- E-bost:
- chariotts@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window