Hanes ariannol MISSION AVIATION FELLOWSHIP UK
Rhif yr elusen: 1064598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.68m | £12.65m | £13.79m | £15.97m | £14.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.51m | £12.26m | £12.60m | £17.12m | £15.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.00k | N/A | £38.00k | £21.97k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.63m | £12.63m | £13.78m | £15.91m | £13.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.00k | £17.00k | £12.00k | £60.00k | £146.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.84m | £2.91m | £4.61m | £4.89m | £3.76m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.12m | £10.15m | £10.47m | £14.96m | £13.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.39m | £2.12m | £2.12m | £2.16m | £2.61m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.00k | £18.00k | £19.00k | £24.00k | £29.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.08m | £5.50m | £5.56m | £7.06m | £6.33m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.