ymddiriedolwyr MISSION AVIATION FELLOWSHIP UK
Rhif yr elusen: 1064598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Matheson | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||
GORDON MAY | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||||
Clare Tunbridge | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
ANDREW MACLAY | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Saunders | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|||||
WILLIAM NAIRN LOWE | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|||||
Carl Knightly | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
||||
Steve Osei-Mensah | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Max Gove | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Matthew Burton | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.