Dogfen lywodraethu LIVE INCLUSIVE
Rhif yr elusen: 1065630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 NOV 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 SEP 1997 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 05 MAR 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 JUL 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 NOV 2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF PERSONS IN SOUTH YORKSHIRE WHO ARE DISABLED
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SOUTH YORKSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.