Hanes ariannol ROWNER COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1068666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £255.32k £300.62k £233.84k £252.53k £320.87k
Cyfanswm gwariant £222.55k £204.87k £261.01k £310.03k £336.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £36.29k £57.46k £43.79k £28.50k