Hanes ariannol AFRICAN YOUTH ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1065675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (96 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.50k £20.42k £21.07k £24.57k £21.90k
Cyfanswm gwariant £22.50k £19.98k £20.99k £24.57k £21.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A