THE SEDGEFORD HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL RESEARCH PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SHARP is a long-term, multi-period, multi-disciplinary independent research project set up to investigate the entire range of human settlement and land use in a typical north-west Norfolk parish, from the earliest times to the present day.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
33 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Norfolk
Llywodraethu
- 23 Medi 1997: Cofrestrwyd
- SHARP (Enw gwaith)
- THE SEDGEFORD HISTORICAL AND ARCHAELOGICAL RESEARCH PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Koster | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Eleanor Lees | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Pete Taylor | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
EMILY ANTIGONE HARRIS | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
STEPHEN HORN | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
DANIEL COCKLING | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Terry Baxter | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
OWEN CHRISTOPHER MORGAN | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
GARETH JOHN DAVIES | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
SAMANTHA KATRINA HELEN ATKINS | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Dr ELEANOR BLAKELOCK | Ymddiriedolwr | 08 August 2019 |
|
|
||||
Yvonne Bolton-Smith | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2020 | 01/03/2021 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.76k | £14.67k | £36.11k | £65.20k | £46.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.10k | £10.73k | £28.59k | £65.86k | £33.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2023 | 24 Mehefin 2024 | 175 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
01 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
24 Mehefin 2024 | 175 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2021 | 23 Mawrth 2022 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2020 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2020 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 AUG 1997
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND CONSERVATION BY PROMOTING, UNDERTAKING AND MAKING PUBLIC HISTORICAL RESEARCH AND ARCHEOLOGICAL INVESTIGATION INTO THE LANDSCAPE OF THE PARISH OF SEDGEFORD IN THE COUNTY OF NORFOLK AND OF ADJOINING AND NEIGHBOURING PARISHES (HEREINAFTER TOGETHER REFERRED TO AS "THE RESEARCH AREA"). THE RESULTS OF THE WORK WILL DISSEMINATED BY PUBLICATIONS, EXHIBITIONS, PUBLIC LECTURES AND OTHER MEANS.
Maes buddion
NORFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Nightingale Walk
Denver
Downham Market
PE38 0DS
- Ffôn:
- 07759402298
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window