THE JOHN RAY INITIATIVE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
JRI is an educational charity whose mission is to promote environmental stewardship in accordance with Christian principles and the wise use of science and technology. To achieve this mission, the charity operates a strategy to further a number of defined teaching and communication objectives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
- JRI (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard Anthony Clarkson | Cadeirydd | 03 October 2023 |
|
|||||||
Anne Louise Scott | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|||||||
SHELLY DENNISON | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||||
Rev Margot Rosemary Hodson | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||||
Shan Dobinson | Ymddiriedolwr | 21 April 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.00k | £19.47k | £26.71k | £18.18k | £15.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.89k | £17.49k | £13.81k | £16.60k | £19.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 15 AUGUST 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 19 NOVEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN PARTICULAR BY INSTRUCTION IN THE CHRISTIAN FAITH, LIFE AND MISSION AND THEIR APPLICATION TO LIFE IN THE CONTEMPORARY WORLD; AND (B) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF ADULTS AND YOUNG PEOPLE IN THE FIELDS OF THE ENVIRONMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY, SOCIOLOGY, SOCIAL SCIENCES, POLITICS AND ECONOMICS WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE IMPACT OF THE CHRISTIAN FAITH ON SUCH MATTERS; AND (C) FOR THE PROTECTION, PRESERVATION AND CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES AND IN SO DOING TO ENCOURAGE RESEARCH INTO THE SUPPORTING ROLES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, INTO ENVIRONMENTAL DAMAGE, INTO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INTO OTHER RELATED SUBJECTS AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Rectory
Vicarage Drive
Kinver
STOURBRIDGE
West Midlands
DY7 6HJ
- Ffôn:
- 01384872556
- E-bost:
- admin@jri.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window