Hanes ariannol ISLAMIC DA'AWAH ACADEMY
Rhif yr elusen: 1065175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.30m | £995.23k | £1.34m | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £880.43k | £907.29k | £922.73k | £1.13m | £1.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.28m | £804.08k | £632.16k | £633.67k | £952.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.87k | £58.05k | £22.16k | £32.53k | £61.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £599.36k | £701.41k | £494.34k | £642.92k | £640.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £898.96k | £293.18k | £194.27k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.74k | £28.20k | £38.03k | £56.01k | £62.31k | |
|
Incwm - Arall | £10.06k | £5.34k | £2.80k | £6.67k | £6.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £30.59k | £29.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £849.90k | £854.44k | £901.39k | £1.10m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.53k | £52.85k | £21.34k | £31.60k | £59.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.