ymddiriedolwyr TOOGOODTOWASTE LIMITED
Rhif yr elusen: 1064588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE HENDERSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jeffrey Matthews | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Nicholas | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Martyn Birch | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Rowena Williams | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|||||
Kelvin Jones | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
NATASHA Lewis | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Phillip John Moss | Ymddiriedolwr | 31 July 2015 |
|
|
||||
Michael Haydn Bryan | Ymddiriedolwr | 31 July 2015 |
|
|||||
MALCOLM GAY | Ymddiriedolwr | 09 August 2011 |
|
|
||||
Dr DAFYDD TRYSTAN DAVIES | Ymddiriedolwr | 09 August 2011 |
|
|
||||
DAVID LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.