Hanes ariannol AISH HATORAH UK LIMITED
Rhif yr elusen: 1069048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.96m | £2.73m | £2.84m | £2.60m | £3.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.77m | £2.77m | £2.28m | £2.53m | £2.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £245.22k | £172.03k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.89m | £2.57m | £2.51m | £2.31m | £2.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £74.68k | £153.13k | £87.80k | £119.44k | £245.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £245.22k | £172.03k | £1.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.59m | £2.49m | £2.11m | £2.33m | £2.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £172.91k | £281.19k | £171.21k | £202.64k | £146.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | £8.69k | £8.56k | £9.60k | £10.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £47.12k | £12.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.